Parcours détaillé
Mairie
-
1983 – 1995 : Conseiller municipal à Metz (Moselle)
-
1995 – 1997 : Maire de Hayange (Moselle)
-
2001 – 2008 : Conseiller Municipal de Saint Quirin (Moselle)
Conseil Général de Moselle
-
1979 – 1985 : Conseiller Général du canton de Montigny-lès-Metz (Moselle)
Conseil Régional de Lorraine
-
depuis 1986 : Conseiller Régional de Lorraine
-
de 2004 à 2015 : Président du Conseil Régional de Lorraine
Conseil Régional du Grand Est
-
depuis 2015 : Conseiller régional, Co-président du Groupe socialiste
-
depuis 2018 : Conseiller régional, membre du Groupe Les Progressistes
Mandats parlementaires
-
1983 – 1997 : Sénateur de la Moselle
-
2001 – 2011 : Sénateur de la Moselle
-
Redevenu Sénateur de la Moselle au 1er septembre 2014 (suite au désistement de G. Printz)
Responsabilités européennes
Désigné par le Sénat :
-
de 1989 à 1997 et de 2001 à 2008 : membre de l’Assemblée de l’Assemblée de l’Union de l’Europe Occidentale et de l’Assemblée du Conseil de l’Europe
-
1996 – 1997 : président de la Commission pour les relations parlementaires et publiques de l’UEO
-
2001 – 2005 : vice-président délégué de la délégation française à l’Union de l’Europe Occidentale et au Conseil de l’Europe, vice-président de l’Assemblée de l’UEO
-
2006 – 2008 : président de l’Assemblée Parlementaire de l’Union de l’Europe Occidentale
Fonctions ministérielles
-
1997 – 2001 : Secrétaire d’État à la Défense chargé des Anciens combattants du Gouvernement Jospin.
Dans le cadre de son portefeuille ministériel :
-
Il initie le Mémorial d’Alsace Moselle à Schirmeck en Alsace
-
Il est le Ministre qui a officialisé le terme de « Guerre d’Algérie » (loi du 18 octobre 1999 votée à l’unanimité du Parlement) après avoir utilisé l’expression « guerre d’Algérie » le 21 septembre 1997 lors de l’inauguration Mémorial de Pavie dans le Gers.
-
Il développe le lien entre devoir de mémoire et citoyenneté (Tribune dans Le Monde du 11 novembre 1998 intitulée « Pour une mémoire de la citoyenneté combattante. »)
Fonctions politiques
-
1986 – 1992 : vice-président du groupe socialiste au Sénat
-
1987 – 1992 : 1er secrétaire fédéral du PS en Moselle
-
1994 – 1996 : secrétaire national chargé des relations extérieures au PS
-
1995 – 1997 : membre du conseil national et du bureau national du PS
-
2003 – 2005 : président du groupe socialiste à l’Assemblée parlementaire de l’UEO
Carrière sportive
-
Participation aux championnats de France de Boules lyonnaises en 1956 (catégorie Cadet)
-
10 fois Champion de Lorraine du marathon et recordman en Lorraine (catégorie vétéran)
-
Vainqueur du marathon de Paris (catégorie vétéran) et des 20 kms de Paris
-
Président de la Ligue Lorraine d’Athlétisme et du Stade Messin Etudiant Club (SMEC)